Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Victoria Illum Jordansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Victoria Illum Jordansen | 20.06.2023 | Valby Langgade 21B, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Illum Health | 44246066 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Nila of Kiev | 29276730 | Aktiv | Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (141900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.09.2024 | 2,32 (km) | Valby Langgade 21B, 2500 Valby | Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg |
Illum Health. |
Sidst opdateret den 30.08.2023 og angivet som gældende fra 12.08.2023 (412 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ILLUM FOODSERVICE ApS | 32065023 |
Illumgaard Limited | 27163866 |
Illumgaard Maskinstation ApS | 38220055 |
Illum Group ApS | 44015587 |
Illum Health | 44246066 |
Illum Holding ApS | 41105763 |
ILLUMI A/S | 31633680 |
Illumia ApS | 40365311 |
ILLUMINA A/S | 19355705 |
ILLUMINA DENMARK ApS | 34087423 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Illum Jordansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Victoria Illum Jordansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |