Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Dariusz Mastalerz, Zbigniew Bochenek (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Dariusz Mastalerz, Zbigniew Bochenek (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Dariusz Mastalerz (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-31 fjernes Reelle ejere: Dariusz Mastalerz (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-08-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 20, 4520 Svinninge (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Direktion: Dariusz Mastalerz (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af byggeentrepriser og bygningsrenovering og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-16 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Legale ejere: Dariusz Mastalerz (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-08-16 tilføjes Navne: DaMa Entreprise ApS (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Reelle ejere: Dariusz Mastalerz (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Stiftere: Dariusz Mastalerz (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Vedtægter: 2023-08-16 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)