Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Hilmar Bjørstrup(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Roland John Møller(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Roland John Møller | ||
Lars Hilmar Bjørstrup | 18.01.2023 | Valbygårdsvej 45, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EyeSnack ApS | 44239035 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.09.2024 | 1,78 (km) | Asmussens Alle 5, 1808 Frederiksberg C | Valbygårdsvej 45, 2500 Valby |
EyeSnack ApS. |
Sidst opdateret den 16.08.2023 og angivet som gældende fra 14.08.2023 (420 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Eyeshop ApS | 26626048 |
Eyes In DK v/Søren Døring Rasmussen | 31459672 |
Eyes In The Sky ApS | 40094423 |
EyeSky.dk | 39608731 |
EyeSnack ApS | 44239035 |
EYE Solutions | 37295868 |
EyesOpen | 35561196 |
Eyesopen ApS | 36065362 |
Eyespecialist UK ApS | 44441357 |
EYESPICE A/S | 21270539 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Hilmar Bjørstrup(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roland John Møller(virk.: 5) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Hilmar Bjørstrup(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 2 | 2 |
Roland John Møller(virk.: 5) Reelle ejere | 0 | 3 | 2 | 4 |
Sum | 0 | 4 | 4 | 6 |
Pct. | 0 % | 29 % | 29 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |