Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fair Strøm ApS. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogegårdsvej 52, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-13 tilføjes Direktion: Kasper Munch (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber med begrænset ansvar samt at foretage anden dermed lign. investeringsaktivitet. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-13 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Legale ejere: SIMPSON CAPITAL ApS (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Navne: Fair Holding ApS (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lorenzo Simpson (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-08-13 tilføjes Stiftere: SIMPSON CAPITAL ApS (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Vedtægter: 2023-08-13 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)