Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 24. 1., 1799 København V (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 24. 1., 1799 København V (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Combotope Therapeutics ApS. (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Combotope Therapeutics ApS. (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2023-08-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 24. 1., 1799 København V (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-08-14 tilføjes Direktion: Klas Ola Blixt (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-14 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Legale ejere: Klas Ola Blixt (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Navne: Kolab Holding ApS (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Reelle ejere: Klas Ola Blixt (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Stiftere: Klas Ola Blixt (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Vedtægter: 2023-08-14 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)