Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Binavne: LLPT NewCo ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Jesper Lund (direktør) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-08-31 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-14 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Legale ejere: Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Navne: LLPT Holding II ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Reelle ejere: Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Stiftere: Søren Hansen Brunsborg, Mette Brunsborg, Jacob Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: LLPT HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LLPT HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-29 tilføjes Binavne: LLPT NewCo ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-29 tilføjes Navne: LLPT Holding II ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-28 fjernes Navne: LLPT NewCo ApS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-14 tilføjes Navne: LLPT NewCo ApS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Vedtægter: 2023-08-14 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Direktion: Jesper Lund (direktør) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-08-31 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-14 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 21.384.000,00 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Legale ejere: Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Stiftere: Søren Hansen Brunsborg, Mette Brunsborg, Jacob Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-01)