Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Frost Simonsen | 09.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Møller Simonsen | 27.10.1972 | 09.01.2023 | direktør |
Arne Møller Simonsen | 27.10.1972 | 30.11.2004 | direktør |
Helge Møller Simonsen | 27.10.1972 | 16.02.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Frost Simonsen | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Larsen | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Pagaard Junker | 20.08.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Frost Simonsen | 02.07.2020 | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helge Møller Simonsen | 30.11.2004 | 02.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Frost Simonsen | 16.02.1998 | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erling Møller Simonsen | 16.02.1998 | 02.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Møller Simonsen | 27.10.1972 | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Simonsen | 27.10.1972 | 30.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Simonsen | 27.10.1972 | 30.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Arne Møller Simonsen | 27.10.1972 | 30.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Anders Peter Simonsen | 27.10.1972 | 12.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Esther Kirstine Simonsen | 27.10.1972 | 16.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Helge Møller Simonsen | 27.10.1972 | 16.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Frost Simonsen | 27.10.1972 | 16.02.1998 | bestyrelsesmedlem |