Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornbjergvej 14, 4140 Borup (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Direktion: Bøje Ernst Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-07 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Maibritt Wiberg, Bøje Ernst Nielsen, Niels Winther Nielsen, Mette Holst Hirsbæk, Morten Wiberg (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: 7. august 2023 ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Maibritt Wiberg, Bøje Ernst Nielsen, Morten Wiberg, Niels Winther Nielsen, Mette Holst Hirsbæk (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Stiftere: Niels Winther Nielsen, Morten Wiberg, Mette Holst Hirsbæk, Maibritt Wiberg, Bøje Ernst Nielsen (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornbjergvej 14, 4140 Borup (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Direktion: Bøje Ernst Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-07 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Legale ejere: Maibritt Wiberg, Bøje Ernst Nielsen, Niels Winther Nielsen, Mette Holst Hirsbæk, Morten Wiberg (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Navne: 7. august 2023 ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Reelle ejere: Maibritt Wiberg, Bøje Ernst Nielsen, Morten Wiberg, Niels Winther Nielsen, Mette Holst Hirsbæk (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Stiftere: Niels Winther Nielsen, Morten Wiberg, Mette Holst Hirsbæk, Maibritt Wiberg, Bøje Ernst Nielsen (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Vedtægter: 2023-08-07 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-22)