Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerskovvej 7, 8362 Hørning (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 190, 8870 Langå (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 tilføjes Direktion: Jørn Vestergaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Direktion: Kaj Ejnar Thrane (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 tilføjes Vedtægter: 2023-10-26 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 fjernes Kontaktoplysninger: ktbygmontage@gmail.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-15 tilføjes Legale ejere: AGGI INVEST ApS, MMM INVEST ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-15 fjernes Legale ejere: Dennis Holst Thrane (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kragh Jensen, Jørn Vestergaard Hansen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-15 fjernes Reelle ejere: Dennis Holst Thrane (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 190, 8870 Langå (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 7, 7323 Give (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 7, 7323 Give (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ktbygmontage@gmail.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-16 tilføjes Legale ejere: Dennis Holst Thrane (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-16 fjernes Legale ejere: Kaj Ejnar Thrane (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 tilføjes Legale ejere: Kaj Ejnar Thrane (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Reelle ejere: Dennis Holst Thrane (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-16 fjernes Reelle ejere: Kaj Ejnar Thrane (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 tilføjes Reelle ejere: Kaj Ejnar Thrane (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Direktion: Kaj Ejnar Thrane (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-09 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Navne: KT Byg & Montage ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Stiftere: Kaj Ejnar Thrane (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Vedtægter: 2023-08-09 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-10)