Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 fjernes Direktion: Fahad Yousaf (direktør) (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-03 tilføjes Legale ejere: Daniel Sølvberg Nielsen (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-03 fjernes Legale ejere: Fahad Yousaf (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-02 fjernes Legale ejere: Daniel Sølvberg Nielsen (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-03 tilføjes Reelle ejere: Daniel Sølvberg Nielsen (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-03 fjernes Reelle ejere: Fahad Yousaf (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-02 fjernes Reelle ejere: Daniel Sølvberg Nielsen (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2023-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Group Seven ApS. (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-08-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blangstedgårdsvej 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Direktion: Fahad Yousaf (direktør) (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2023-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-26 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Legale ejere: Daniel Sølvberg Nielsen, Fahad Yousaf (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2023-07-26 tilføjes Navne: Dvisionmedia ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Reelle ejere: Daniel Sølvberg Nielsen, Fahad Yousaf (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2023-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Stiftere: Fahad Yousaf, Daniel Sølvberg Nielsen (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Vedtægter: 2023-07-26 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-08)