Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-08-14 tilføjes Direktion: Kasper Emil Glyager Thers (direktør) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-14 tilføjes Legale ejere: Kasper Emil Glyager Thers (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 46, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-14 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Navne: KasThe Holding ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Reelle ejere: Kasper Emil Glyager Thers (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Stiftere: Kasper Emil Glyager Thers (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Vedtægter: 2023-08-07 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-08)