Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: M D Madsensvej 16, 1. 3., 3450 Allerød (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 5, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JLR Hedelykken Holding ApS. (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JLR Ejendomme I ApS. (offentliggjort 2023-09-24)
Den 2023-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JLR Kystvejen Komplementar ApS. (offentliggjort 2023-09-24)
Den 2023-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Kystvej. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-08-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-08-02 tilføjes Direktion: Morten Wind Lindegaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-08-02 fjernes Direktion: Jørgen Lindegaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 5, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-07-31 tilføjes Direktion: Jørgen Lindegaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme, pantebreve og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mwl@jlrungsted.dk (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Legale ejere: JL RUNGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Navne: JLR Finansiering ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Stiftere: JL RUNGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Vedtægter: 2023-07-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-03)