Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Marcher | 10.12.2023 | 17.09.2024 | adm. dir |
Steen Marcher | 31.08.2023 | 07.12.2023 | adm. dir |
Thomas Ordrup Huusom Christensen | 01.08.2023 | 31.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Konnerup | 01.08.2023 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Ordrup Huusom Christensen | 01.08.2023 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Genter Lohmann | 01.08.2023 | 31.08.2023 | formand |