Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 59, 8723 Løsning (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Wisti Schropp (suppleant) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Binavne: Oral Radiologi Konsultation ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Direktion: Louise Hauge Matzen (direktør) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre beskrivelse og diagnostik af tilsendte dento-maxillo-faciale røntgenbilleder. (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-27 (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-07-27 tilføjes Hjemmeside: kon-rad.dk (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: konrad@kon-rad.dk (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Legale ejere: Louise Hauge Matzen, Lars Wisti Schropp, Lars Bo Petersen (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Navne: Kon-Rad ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Reelle ejere: Louise Hauge Matzen, Lars Wisti Schropp, Lars Bo Petersen (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Stiftere: Louise Hauge Matzen, Lars Wisti Schropp, Lars Bo Petersen (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Vedtægter: 2023-07-27 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-28)