Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Kurt Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-01 fjernes Direktion: Per Grevlund (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: KMHolding ApS (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-01 fjernes Legale ejere: Per Grevlund (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kurt Madsen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-01 fjernes Reelle ejere: Per Grevlund (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gudumvej 37, 9260 Gistrup (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Direktion: Per Grevlund (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette. (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-23 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Legale ejere: Per Grevlund (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-23 tilføjes Navne: Grevlund Vikarservice ApS (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Reelle ejere: Per Grevlund (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Stiftere: Per Grevlund (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Vedtægter: 2023-07-23 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-26)