Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-06 tilføjes Vedtægter: 2024-08-06 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2023-08-31 fjernes Direktion: Amanda Maya Haywood (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: NRED ApS (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-08-03 tilføjes Legale ejere: Antler Nordic Fund II AB (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Amanda Maya Haywood (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 47.250,00 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-07-20 tilføjes Vedtægter: 2023-07-20 (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2023-07-10 tilføjes Vedtægter: 2023-07-10 (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, st., 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Direktion: Amanda Maya Haywood (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-10 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: nick.laursen@kakti.ai (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Legale ejere: NRED ApS, AGAPAI OÜ, 19N Holding ApS (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-10 tilføjes Navne: KAKTI ApS (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Reelle ejere: Amanda Maya Haywood, Vladimir Antonio Pylkkänen Calderon, Nick Hytting Laursen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Stiftere: NRED ApS, AGAPAI OÜ, 19N Holding ApS (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-19)