Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 tilføjes Direktion: Allan Holbech Persson (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-23 fjernes Direktion: Andrreas Matti Minet (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Direktion: Andrreas Matti Minet (direktør) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde informationstjenester samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-14 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Legale ejere: MM Investment Group ApS, APJP HOLDING ApS, Vigandt Holding ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Navne: ByensHandel ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Stiftere: Vigandt Holding ApS, MM Investment Group ApS, APJP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Vedtægter: 2023-07-14 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-14)