Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-10-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-10-25 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Qi Deng (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-10-19 fjernes Direktion: Qi Deng (direktør) (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-03 tilføjes Direktion: Qi Deng (direktør) (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-03 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Legale ejere: Suzhou Aoke Machinery Co., Ltd. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Navne: Aoke Industries ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Reelle ejere: Feng Hong (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Stiftere: Suzhou Aoke Machinery Co., Ltd. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-07-03 tilføjes Vedtægter: 2023-07-03 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-19)