Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 137, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Notes du Nord K/S. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 137, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 137, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 tilføjes Direktion: Rasmus Oreby Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i Notes du Nord K/S, herunder at administrere og tegne kommanditselskabet samt hæfte for kommanditselskabets forpligtelser (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 tilføjes Legale ejere: Rasmus Oreby Hansen, Sara Sode Jeppesen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 tilføjes Navne: Notes du Nord Komplementar ApS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-24 fjernes Navne: ApS KBUS 18 nr. 597 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Oreby Hansen, Sara Sode Jeppesen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 tilføjes Vedtægter: 2023-08-25 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 nr. 597 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Vedtægter: 2023-07-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-12)