Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jakob Bondo Hansen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Casper Tind Hansen(virk.: 26) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thue Walter Schwartz(virk.: 16) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 6,67 % |
Zachary Philip Gerhart-Hines(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Casper Tind Hansen | 01.01.2007 | Vangehusvej 17, 2100 København Ø |
Jakob Bondo Hansen | 01.06.2014 | Brorsonsgade 6, 1624 København V |
Zachary Philip Gerhart-Hines | 10.02.2017 | Overbys Allé 18, 2500 Valby |
Thue Walter Schwartz | 01.01.2019 | Norsvej 6, 1916 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (14) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A.L.K-Lundbeck, Valby | 42429074 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dansk Selskab for Neurovidenskab | 32805426 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Embark Holdings ApS | 44152223 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Embark Laboratories ApS | 44172410 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (721100) |
FERIEFOND FOR MEDARBEJDERE I LUNDBECK-DANMARK | 11815413 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION | 24246051 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Anden teknisk rådgivning (711290) |
H. LUNDBECK A/S | 56759913 | NORMAL | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
H. Lundbeck Vinklub | 37118052 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HJÆLPEFOND FOR MEDARBEJDERE I LUNDBECK-DANMARK | 11635245 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
LUNDBECK EXPORT A/S | 26256275 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
LUNDBECK PHARMA A/S | 56750215 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
LUNDBECKs KUNSTFORENING | 38036033 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Lundbeck's Personaleforening | 38121227 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Otsuka | 34574995 | Aktiv | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.07.2023 | 12,90 (km) | Teknikerbyen 5, 2830 Virum | Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N |
06.05.2024 | 6,24 (km) | Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N | Ottiliavej 9, 2500 Valby |
Embark Laboratories ApS. |
Sidst opdateret den 07.07.2023 og angivet som gældende fra 05.07.2023 (459 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Embankment FounderCorp ApS | 43379631 |
Embankment Fund Services A/S | 43395335 |
Embankment Group A/S | 43386212 |
Embark Holdings ApS | 44152223 |
Embark Laboratories ApS | 44172410 |
Embassea | 27063500 |
Embassy Down A/S | 52145015 |
Embassy of Albania | 32113893 |
Embassy of Bangladesh | 35439048 |
Embassy of Brazil in Copenhagen | 35432574 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Bondo Hansen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casper Tind Hansen(virk.: 26) Adm. Dir. | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Thue Walter Schwartz(virk.: 16) Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Zachary Philip Gerhart-Hines(virk.: 4) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 68 % | 0 % | 0 % | 4 % | 26 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jakob Bondo Hansen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 5 |
Casper Tind Hansen(virk.: 26) Adm. Dir. | 12 | 11 | 1 | 11 |
Thue Walter Schwartz(virk.: 16) Reelle ejere | 7 | 4 | 0 | 9 |
Zachary Philip Gerhart-Hines(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sum | 19 | 19 | 1 | 30 |
Pct. | 28 % | 28 % | 1 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |