Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 50, st., 9600 Aars (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Boulevard 64, 9600 Aars (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Boulevard 64, 9600 Aars (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-07-07 tilføjes Direktion: Ezzedin Kalab (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-07 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: Ezzedin10@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Legale ejere: Ezzedin Kalab (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Navne: Ez ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Reelle ejere: Ezzedin Kalab (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Stiftere: Ezzedin Kalab (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Vedtægter: 2023-07-07 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-07)