Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-04 tilføjes Bestyrelse: Ole Nørklit Christiansen (formand) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-04 fjernes Bestyrelse: Carsten Fich (formand) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-02-21 fjernes Bestyrelse: Nicolai Søegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-09-26 tilføjes Legale ejere: DSV Miljø Group A/S (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-26 fjernes Legale ejere: RGS Nordic A/S (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askelunden 24, 4230 Skælskør (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Fich (formand) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Selinevej 4, 2300 København S (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Kent Arentoft (formand) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-29 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-28 fjernes Hovedbranche: Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-27 tilføjes Hovedbranche: Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-29 fjernes Bibranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-28 tilføjes Bibranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selinevej 4, 2300 København S (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-06-27 tilføjes Bestyrelse: Kent Arentoft (formand) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-06-27 tilføjes Direktion: Jan Glerup (direktør) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rensning samt nyttiggørelse og genanvendelse af ressourcer i industrielt spildevand samt al anden virksomhed, der efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-04-30 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Legale ejere: RGS Nordic A/S (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-06-27 tilføjes Navne: Industrial Water Solutions A/S (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Korsholm, Kent Arentoft (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Stiftere: RGS Nordic A/S (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-05)