Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 tilføjes Legale ejere: Tøjberg Holding ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-18 fjernes Legale ejere: Jackie Tøjberg (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøndyssevej 23, 3210 Vejby (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Direktion: Jackie Tøjberg (direktør) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre reparation af maskiner samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: Jackie Tøjberg (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-30 tilføjes Navne: Jackie´s Maskinservice ApS (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jackie Tøjberg (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Stiftere: Jackie Tøjberg (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Vedtægter: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-05)