Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Augustenborg Landevej 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustenborg Landevej 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-07-03 tilføjes Direktion: Jürgen Ilse (direktør) (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og konsulentvirksomhed, køb og salg og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-03 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: juergen.ilse@t-online.de (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Legale ejere: TAMAKO Holding ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Navne: GRS Denmark ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Reelle ejere: Jürgen Ilse (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Stiftere: TAMAKO Holding ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én af direktørerne. (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Vedtægter: 2023-07-03 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-04)