Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Direktion: Kim Slavensky (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Direktion: Jakub Kubacki (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Bestyrelse: Jakub Kubacki (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tolsagervej 5, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Bestyrelse: Jakub Kubacki (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-07-03 tilføjes Direktion: Jakub Kubacki (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med montage af solcelleanlæg og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-03 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Legale ejere: PHØNIX TAG ENERGI A/S, KuBa Byg ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Navne: SOLAR Montage ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Reelle ejere: Preben Vestergaard, Jakub Kubacki (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Stiftere: PHØNIX TAG ENERGI A/S, KuBa Byg ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Vedtægter: 2023-07-03 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-03)