Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Nicklas Rasmussen Lindby (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Nicklas Rasmussen Lindby (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 116, 9. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Navne: Lindby Invest ApS (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Rasmussen Lindby (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Stiftere: Nicklas Rasmussen Lindby (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-02)