Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Kapital | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-25 tilføjes Vedtægter: 2024-01-25 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-31 tilføjes Vedtægter: 2023-07-31 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Direktion: Kasper Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at generere afkast på selskabets kapital ved at foretage investeringer i aktiver og selskaber, herunder infrastrukturaktiver og aktiver med tilsvarende karakteristika, via kapitalandele eller andre finansielle instrumenter, eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-23 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Legale ejere: AIP II CIV 1 K/S, AIP II CIV 3 K/S, AIP II CIV 2 K/S, AIP II CIV 5 K/S, AIP II CIV 4 K/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Navne: AIP He Dreiht CIV Holding ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Stiftere: Lars Stig Kongsgaard Hansen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)