Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-20 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-20 tilføjes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbinggade 8, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Binavne: Soeren Roen ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Direktion: Søren Vindfelt Røn (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at agere som holdingselskab, samt tilbyde ydelser for private & mindre til mellemstore virskomheder, i form af branding & marketing relevante opgaver. Herunder udvikling af identitet (logo, website mm.), strategi og udvikling af content (photo, video, grafisk materiale mm.) samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-29 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: vindfelt96@gmail.com (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Legale ejere: Søren Vindfelt Røn (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Navne: Soerenroen ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Reelle ejere: Søren Vindfelt Røn (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Stiftere: Søren Vindfelt Røn (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)