Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Navne | Hvidhvask | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-08-28 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-28 tilføjes Direktion: Sofia Helene Sig (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Caroline Maria Toftdahl (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 tilføjes Vedtægter: 2024-08-28 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-22 fjernes Bestyrelse: Trine Angeline Sig (formand) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Essen 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 86, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@pureculture.dk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: sigsofia@hotmail.com (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-24 tilføjes Reelle ejere: Sofia Helene Sig, Trine Angeline Sig (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2024-02-23 fjernes Reelle ejere: Sofia Helene Sig (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2024-02-10 fjernes Reelle ejere: Caroline Maria Toftdahl (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2024-02-10 tilføjes Legale ejere: Sofia Helene Sig, Trine Angeline Sig (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2024-02-10 fjernes Legale ejere: Caroline Maria Toftdahl (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2024-02-09 fjernes Legale ejere: Sofia Helene Sig, Trine Angeline Sig (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2023-07-31 tilføjes Navne: Pure Culture ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-30 fjernes Navne: Sofia Sig ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 tilføjes Vedtægter: 2023-07-31 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 86, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-06-27 tilføjes Bestyrelse: Trine Angeline Sig (formand) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-27 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Direktion: Caroline Maria Toftdahl (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med import af brugskunst og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-27 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Hjemmeside: pureculture.dk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: sigsofia@hotmail.com (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-06-27 tilføjes Legale ejere: Sofia Helene Sig, Trine Angeline Sig, Caroline Maria Toftdahl (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2023-06-27 tilføjes Navne: Sofia Sig ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-06-27 tilføjes Reelle ejere: Caroline Maria Toftdahl, Sofia Helene Sig (offentliggjort 2024-02-24)
Den 2023-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Stiftere: Trine Angeline Sig, Sofia Helene Sig, Caroline Maria Toftdahl (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)