Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: TBMF Holding ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Thorbjørn Kahl Jørgensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Kahl Jørgensen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Gade 44, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Direktion: Thorbjørn Kahl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Navne: HGG99C ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Reelle ejere: Thorbjørn Kahl Jørgensen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Stiftere: Thorbjørn Kahl Jørgensen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-28)