Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortevej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 fjernes Bestyrelse: Johnny List Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Direktion: Henrik Lystager (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET I AF 1/3 2005 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortevej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortevej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET I AF 1/3 2005 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-27 fjernes Navne: HJ. LYSTAGER INDUSTRI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, af formanden og en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Vedtægter: 2005-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 fjernes Binavne: KEBE MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-16 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Risager Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 fjernes Bestyrelse: Otto Konrad Wollin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-22 tilføjes Bestyrelse: Frank Hvolby Hoppe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 fjernes Bestyrelse: Birgit Freiber (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-22 tilføjes Bestyrelse: Gert Hartvig Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-26 tilføjes Direktion: Henrik Lystager (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Direktion: Henning Lystager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Bestyrelse: Henning Lystager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Bestyrelse: Marianne Krarup Hitz (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Bestyrelse: Ib Eskegaard Sørensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-04 fjernes Bestyrelse: Mogens Bruun (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 fjernes Direktion: Jørgen Lystager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lystager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Bestyrelse: Gudrun Lystager (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Bestyrelse: Johnny Lindholm Pedersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortevej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-04-25 tilføjes Bestyrelse: Johnny Lindholm Pedersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-04-25 tilføjes Binavne: KEBE MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-04-25 tilføjes Direktion: Jørgen Lystager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-04-25 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-04-25 tilføjes Navne: HJ. LYSTAGER INDUSTRI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-04-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-04-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-04-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)