Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Legale ejere: R. Kjeldsen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: Rasmus Schou Kjeldsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-27 tilføjes Legale ejere: Rasmus Schou Kjeldsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhegnet 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Direktion: Rasmus Schou Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med entreprenørarbejde samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Navne: Entreprenør R. Kjeldsen ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Schou Kjeldsen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Stiftere: Rasmus Schou Kjeldsen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-28)