Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Virksomhedsstatus | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævebakkevej 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Banetorvet 1, 1. 1., 3450 Allerød (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-12-17 tilføjes Binavne: Murermester Lasse Reinholt ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-11-20 tilføjes Vedtægter: 2023-11-20 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Lasse Reinholt (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Reinholt (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banetorvet 1, 1. 1., 3450 Allerød (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Navne: Reinholt Byg ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Reelle ejere: Lasse Reinholt (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Stiftere: Lasse Reinholt (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Vedtægter: 2023-06-26 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-28)