Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nørvang ApS. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Bounumvej 22, 6870 Ølgod (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 67, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.752.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 67, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-20 tilføjes Direktion: Jonathan Nikolaas Zant (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje formuegenstande, herunder kapitalandele i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-20 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Legale ejere: Jonathan Nikolaas Zant (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-06-20 tilføjes Navne: Jonathan Zant Holding ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Nikolaas Zant (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Stiftere: Jonathan Nikolaas Zant (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)