Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Park 7, 2. th., 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvangen 3, 5884 Gudme (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: morten.thorsen@outlook.dk (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lighthouze Consulting ApS. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lighthouze Consulting ApS. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Morten Thorsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Thorsen (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangen 3, 5884 Gudme (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Navne: M. Thorsen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Thorsen (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Stiftere: Morten Thorsen (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-23)