Sektion (alle) | |||||||
Regnskabs år | Vedtægter | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 tilføjes Vedtægter: 2024-06-14 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-04-26 tilføjes Direktion: Lasse Lyberg Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 53.336,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-26 tilføjes Legale ejere: Lasse Lyberg Andersen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-26 tilføjes Reelle ejere: Lasse Lyberg Andersen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbakkevej 22, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Direktion: Jonas Kayed (direktør) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge mad fra salgsvogn til arrangementer og festivaler, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-20 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-06-20 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Legale ejere: Jonas Kayed, Andreas Frank Klem, Oscar Santaolalla Rives Larsen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-20 tilføjes Navne: Foodinyaface ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Reelle ejere: Jonas Kayed, Andreas Frank Klem, Oscar Santaolalla Rives Larsen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Stiftere: Oscar Santaolalla Rives Larsen, Jonas Kayed, Andreas Frank Klem (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-20)