Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Regnskabs år | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Ejerskaber |
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Casper Bjørn Schlægelberger (direktør) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: CB STELLA HOLDING ApS, Country Life Holding ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere holdingselskab for Hari Studios A/S og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 1.7.2023 ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Reelle ejere: Casper Bjørn Schlægelberger (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Stiftere: Country Life Holding ApS, CB STELLA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Vedtægter: 2023-06-14 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hari Studios A/S. (offentliggjort 2023-07-03)