Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-23 tilføjes Vedtægter: 2024-01-23 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-07-14 tilføjes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-07-13 fjernes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 15, 1715 København V (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Direktion: Philip Hulgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bar, café og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-16 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Legale ejere: Åben ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Navne: ÅBEN Lufthavn ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-16 tilføjes Stiftere: Åben ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Vedtægter: 2023-06-16 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-19)