Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkelyvej 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Direktion: Martin Oliver Mikaelsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Legale ejere: Martin Oliver Mikaelsen (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Navne: OMI TopCo ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Reelle ejere: Martin Oliver Mikaelsen (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Stiftere: Martin Oliver Mikaelsen (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Oliver Mikaelsen Invest ApS. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Keatech ApS. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkelyvej 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Direktion: Martin Oliver Mikaelsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Legale ejere: Martin Oliver Mikaelsen (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Navne: OMI TopCo ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Reelle ejere: Martin Oliver Mikaelsen (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Stiftere: Martin Oliver Mikaelsen (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Vedtægter: 2023-06-16 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-28)