Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Reelle ejere: Ib Frede Andersen (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Ib Frede Andersen (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Teknikkonsortiet EAAA Laborantskolen P/S. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Bestyrelse: Philip Daniel Frede Andersen (formand) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Direktion: Poul Pihlmann (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Teknikkonsortiet EAAA Laborantskolen ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-02 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Legale ejere: FREDE ANDERSEN VVS A/S, AIRTEAM A/S (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Teknikkonsortiet EAAA Laborantskolen ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Reelle ejere: Ib Frede Andersen (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Stiftere: FREDE ANDERSEN VVS A/S, AIRTEAM A/S (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Vedtægter: 2023-06-02 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)