Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bruunsvej 7, 2670 Greve (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bruunsvej 7, 2670 Greve (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 tilføjes Vedtægter: 2024-08-06 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Gustau Lundegaard Lange, Rasmus Alsing Hauschild (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Gustau Lundegaard Lange, Rasmus Alsing Hauschild (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-10-26 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-26 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-26 tilføjes Vedtægter: 2023-10-26 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 tilføjes Vedtægter: 2023-06-15 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-06-14 tilføjes Vedtægter: 2023-06-14 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bruunsvej 7, 2670 Greve (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-06-14 tilføjes Direktion: Rasmus Alsing Hauschild (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-03-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-14 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-06-14 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af motorkøretøjer (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Legale ejere: Gustau ApS, Hauschild Holding ApS (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-06-14 tilføjes Navne: Airy Automotive ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Reelle ejere: Gustau Lundegaard Lange, Rasmus Alsing Hauschild (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Stiftere: Hauschild Holding ApS, Gustau ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)