Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-09 tilføjes Navne: Velorbis Ride In Style ApS (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-06-08 fjernes Navne: Ride In Style ApS (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-06-09 tilføjes Vedtægter: 2024-06-09 (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2023-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsekær 8, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Direktion: Kenneth Bødiker (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-10 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ken@velorbis.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Legale ejere: Ken Kanute Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Navne: Ride In Style ApS (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2023-06-10 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Bødiker (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Stiftere: Ken Kanute Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Vedtægter: 2023-06-10 (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2023-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)