Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene eller af en direktør alene. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-07 tilføjes Bestyrelse: Tyler Wade Doveton (formand) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-07 fjernes Bestyrelse: Laurent Robert Misischi (formand) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-06 fjernes Bestyrelse: Tyler Wade Doveton (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Vincent Jean Baptiste Tercé (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-07 fjernes Direktion: Lars Georg Brandt (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-07 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-11-07 tilføjes Vedtægter: 2023-11-07 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 2. tv., 1432 København K (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Bestyrelse: Tyler Wade Doveton (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-05-26 tilføjes Direktion: Lars Georg Brandt (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-26 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Legale ejere: KMG SP PTY LTD (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Navne: Showpony EU A/S (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Reelle ejere: Simon John McDonald (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-05-26 tilføjes Stiftere: KMG SP PTY LTD (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-05-26 tilføjes Vedtægter: 2023-05-26 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-13)