Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jokumsen A/S. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 54, 8830 Tjele (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Direktion: Rene Kristian Jokumsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Legale ejere: Rene Kristian Jokumsen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Navne: Jokumsen Group ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Reelle ejere: Rene Kristian Jokumsen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Stiftere: Rene Kristian Jokumsen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-13)