Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Direktion: Line Bie Thingvad (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-17 fjernes Direktion: Alaa Adil Omer (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Legale ejere: Trust Invest ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Legale ejere: Alaa Adil Omer (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-08 tilføjes Legale ejere: Alaa Adil Omer (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Freltofte 6, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Bestyrelse: Line Bie Thingvad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Direktion: Alaa Adil Omer (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, udlejning og reparation af biler samt hermed beslægtede virksomhed. Endvidere har selskabet til formål at foretage investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Navne: Trust Auto A/S (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Reelle ejere: Alaa Adil Omer (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Revisor: Revisionscentret Sønderborg Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Stiftere: Alaa Adil Omer (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Vedtægter: 2023-06-08 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-08)