Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TrueBlue ApS. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kathrinevej 13, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Direktion: Michael Christian Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-07 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Legale ejere: Michael Christian Jørgensen (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Navne: TrueBlue Holding ApS (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Reelle ejere: Michael Christian Jørgensen (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Stiftere: Michael Christian Jørgensen (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Vedtægter: 2023-06-07 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-07)