Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Bestyrelse: Kevin Bergenser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 tilføjes Direktion: Sinan Utlu (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 fjernes Direktion: Mark Philip Beer (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Bestyrelse: Kent Hedegaard (formand) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Direktion: Mark Philip Beer (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af brændstof til shippingbranchen, samt ydelser og produkter, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-06-06 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 3.469.000,00 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Legale ejere: XO SHIPPING A/S (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Navne: XPower Trading A/S (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Reelle ejere: Christian Philip Levin (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Stiftere: XO SHIPPING A/S (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Vedtægter: 2023-06-06 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)