Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Stabelhjørnevej 16, 8721 Daugård (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Direktion: Rune Kirstein Michaelsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: rune@r-michaelsen.dk (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Legale ejere: Rune Kirstein Michaelsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Navne: Rune Kirstein Holding ApS (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Reelle ejere: Rune Kirstein Michaelsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Stiftere: Rune Kirstein Michaelsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stabelhjørnevej 16, 8721 Daugård (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Rune Kirstein Michaelsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: rune@r-michaelsen.dk (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Legale ejere: Rune Kirstein Michaelsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Navne: Rune Kirstein Holding ApS (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Reelle ejere: Rune Kirstein Michaelsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Stiftere: Rune Kirstein Michaelsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-14)