Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Navne | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive karosseriværksteder og autolakererier samt vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer under 3500 kg samt motorcykler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-21 tilføjes Vedtægter: 2024-06-21 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-20 tilføjes Vedtægter: 2024-06-20 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-20 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-20 tilføjes Navne: Quick Autoskade ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-19 fjernes Navne: QAS Leasing ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 6, 1602 København V (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Wael Abou Dalal (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er leasingvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-05-31 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Legale ejere: LWAD Holding ApS (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Navne: QAS Leasing ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-05-31 tilføjes Reelle ejere: Wael Abou Dalal (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Stiftere: LWAD Holding ApS (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-05)