Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Hyldgaard | 29.09.2023 | direktør |
Christian Rosenkilde Christensen | 01.06.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Birkmose Bjørn | 28.05.2024 | formand |
Claus Hyldgaard | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Jakobsen | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Birkmose Bjørn | 29.09.2023 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Buur | 29.09.2023 | 16.05.2024 | formand |
Christian Rosenkilde Christensen | 01.06.2023 | 28.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Lykkegård Hansen | 01.06.2023 | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hyldgaard | 01.06.2023 | 28.09.2023 | formand |